证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
深圳市通产丽星股份有限公司公告(系列) 2012-04-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2012-026号 深圳市通产丽星股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2012年4月17日上午9:30在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月11日以电子邮件、传真方式送达。鉴于孙江宁先生已于2012年3月26日辞去公司监事会主席职务,根据《公司章程》,经公司半数以上监事共同推举,同意由监事王维星先生代为履行监事会主席职务。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事王维星先生召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决,一致通过以下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》; 同意选举王维星先生为公司监事会主席,任期至本届监事会届满。 特此公告! 深圳市通产丽星股份有限公司 监事会 2012年4月17日 附:王维星先生简历 王维星先生: 中国国籍, 44 岁,硕士,中共党员,曾任青岛电视机厂干部,深圳市工商局(物价局)注册分局副主任科员、主任科员,深圳市国资办综合处主任科员,深圳市国资委集体企业工作处副处长,深圳市国资委办公室副主任,深圳市国资委办公室(信访室)副主任。现任本公司控股股东深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记,兼任深圳市商控实业有限公司董事、深圳市天马微电子有限公司监事。与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止本公告日,王维星先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2012-027 深圳市通产丽星股份有限公司 关于公司工商登记事项变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第二届董事会第十八次会议及2011年度股东大会决议,公司已于近日在深圳市市场监督管理局办理完成法定代表人、总经理、经营范围、董事及监事成员的变更登记手续并换领了《企业法人营业执照》,具体情况如下: 变更前法定代表人:曹海成 变更后法定代表人:王楚 变更前总经理:陈寿 变更后总经理:孙江宁 变更前经营范围:包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发;生产销售塑料容器、塑料制品(福田、龙岗);从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装(宝安);经营进出口业务(不含进口分销业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年07月25日)。 变更后经营范围:包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发;生产销售塑料容器、塑料制品(福田、龙岗);从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装(宝安);经营进出口业务(不含进口分销业务;法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);技术开发;投资兴办实业(具体项目另行申报);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年07月25日);物业管理租赁。 变更前董事会成员:曹海成(董事长) 、王楚(董事)、陈寿(副董事长)、金贞媛(董事)、方建宏(董事) 、成若飞(董事) 、庞大同(董事)、 苏启云(董事)、熊楚熊(董事) 变更后董事会成员:王楚(董事长)、陈寿(副董事长)、曹海成(董事)、金贞媛(董事) 、方建宏(董事) 、成若飞(董事)、 庞大同(董事)、 熊楚熊(董事)、苏启云(董事) 变更前监事会成员:孙江宁(监事)、戴海(监事)、张雅芳(监事) 变更后监事会成员:王维星(监事)、戴海(监事)、张雅芳(监事) 特此公告。 深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2012年4月17日 本版导读:
|