证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
三家基金公司高管变更 2012-09-24 来源:证券时报网 作者:杜志鑫
证券时报记者 杜志鑫 9月22日和9月24日,三家基金公司发出高管任命公告。其中,华安基金一口气提拔了三位高管,泰信基金任命桑维英为总经理,东方基金宣布孙晔伟为总经理。 9月24日,华安基金发布公告,聘任章国富、秦军为副总经理,薛珍为督察长。资料显示,章国富此前担任公司督察长,此次他从督察长的位置上提拔为副总经理,接替督察长的则是薛珍,薛珍此前任华安基金首席风险官,出任督察长显得水到渠成,此外,华安基金还提拔了主管营销的秦军为副总经理。 9月22日,泰信基金公告称任命桑维英为总经理,原总经理高清海任期届满离任。资料显示,桑维英2002年10月加入泰信基金,泰信基金的正式成立时间是2003年5月8日,可见桑维英是泰信基金的创业元老,在此之前,桑维英任泰信基金副总经理兼董事会秘书。 此外,9月22日,东方基金公告,孙晔伟自9月21日起担任东方基金总经理。孙晔伟的履历显示,2004年6月至2009年3月,任东方基金督察长;2009年4月至2009年11月,任新华基金总经理助理;2009年12月至2011年10月,任安信基金筹备组副组长,2011年11月至2012年6月,任安信基金管理副总经理。 值得注意的是,东方基金近年人事变动频繁,今年4月5日,副总经理仝岩因个人原因离职,这距仝岩去年12月任副总经理不到半年;4月底,公司总经理单宇因工作调动离职,董事长崔伟代理总经理职务;今年8月份,督察长吕日离职;去年11月底,董事长杨树财因工作需要离职,崔伟任董事长。东方基金去年3月份的公告更是显示,该公司董事在一年内变更超过百分之五十。 资料显示,近两年基金公司高管不断变更。2010年12月,4家基金公司老总辞职,2011年全年,包括博时、易方达等大基金公司16家基金公司总经理易主。今年以来除了华夏基金、中银基金等大基金公司发生变更之外,申万菱信、浦银安盛、万家基金、方正富邦等公司总经理也发生了变化。 据了解,近年来,除了股东变更引发基金公司总经理变动之外,随着基金公司家数不断增多,竞争愈发激烈,但股市却长期处于熊市,投资者未能赚钱。在此背景下,一些基金公司高管成为不稳定的岗位。 本版导读:
|